PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINEA ELECTA SL | Administrador Unico | 05/11/2019 | |
HOLA SL | Secretario | 15/11/2011 | |
HOLA SL | Consejero | 08/11/2011 |
VINCULACIONES DE PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN
Empresa: VINEA ELECTA SL
Administrador Unico
- Perez Villota Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39764 , F 50, S 8, H M 706557, I/A 1 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: VINEA ELECTA SL
Socio Único
- Perez Villota Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39764 , F 50, S 8, H M 706557, I/A 1 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Empresa: LAS HIGUERAS SA
Consejero
Secretario
- Perez Villota Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671 , F 207, S 8, H M 76783, I/A 26 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
Empresa: LAS HIGUERAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Baux Perez Ramon
- Perez Villota Carlos
- Perez Villota Maria Del Carmen
- Perez Villota Maria Teresa
- Perez Villota Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671 , F 206, S 8, H M 76783, I/A 25 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Empresa: VIÑEDOS DEL CONTINO SA
Consejero
- Perez Villota Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1402 , F 122, S 8, H VI 1947, I/A 39 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-01
Empresa: RETORTECNIA VALORES SL
Consejero
- Perez Villota Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 77, S 8, H M 527574, I/A 4 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-28
Empresa: LAS HIGUERAS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Villota Carlos
- Perez Villota Genara
- Perez Villota Maria Del Carmen
- Perez Villota Maria Teresa
- Perez Villota Ricardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4671 , F 202, S 8, H M 76783, I/A 19 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: HOLA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Junco Calderon Mercedes
- Perez Villota Maria Del Carmen
- Sanchez Perez Eduardo
- Sanchez Perez Maria Del Carmen
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Perez Villota Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 88, S 8, H M 527575, I/A 6 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Empresa: RETORTILLO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Perez Villota Maria Del Carmen
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Secretario
- Perez Villota Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29131 , F 191, S 8, H M 100325, I/A 17 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
Empresa: HOLA SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Perez Villota Maria Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 87, S 8, H M 527575, I/A 2 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-28
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILLOTA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos