SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RETOR PEDROSA SL | Administrador Unico | 24/06/2021 | |
RETOR DOÑA MERCEDES SL | Administrador Unico | 24/06/2021 | |
RETOR GAMONAL SL | Administrador Unico | 24/06/2021 | |
RETOR ENERGIA SL | Administrador Unico | 03/03/2020 | |
RETORTECNIA VALORES SL | Vicepresidente | 08/07/2019 | |
HOLA SL | Vicepresidente | 08/07/2019 | |
RETORTILLO SL | Presidente | 05/07/2019 | |
SIMAF ALPINO SL | Socio Unico | 19/09/2016 | |
SIMAF ALPINO SL | Administrador Unico | 19/09/2016 | |
CISTER SA | Administrador Solidario | 30/07/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES
Empresa: EL ALISO DE GREDOS SA
Administrador Solidario
- Sanchez Perez Eduardo
- Sanchez Perez Maria Del Carmen
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27763 , F 209, S 8, H M 69263, I/A 20 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: CISTER SA
Administrador Solidario
- Sanchez Perez Eduardo
- Sanchez Perez Maria Del Carmen
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 29, S 8, H M 46213, I/A 20 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: RETOR GAMONAL SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42154 , F 34, S 8, H M 746312, I/A 1 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Empresa: RETOR PEDROSA SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42154 , F 24, S 8, H M 746311, I/A 1 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Empresa: RETOR DOÑA MERCEDES SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42154 , F 8, S 8, H M 746309, I/A 1 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-28
Empresa: RETOR ENERGIA SL
Administrador Unico
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40277 , F 51, S 8, H M 715566, I/A 1 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: HOLA SL
Presidente
Vicepresidente
- Sanchez Perez Maria Del Carmen
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 91, S 8, H M 527575, I/A 11 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: RETORTECNIA VALORES SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 78, S 8, H M 527574, I/A 6 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: RETORTECNIA VALORES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29309 , F 78, S 8, H M 527574, I/A 6 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: RETORTILLO SL
Presidente
- Sanchez Perez Maria Mercedes
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35030 , F 168, S 8, H M 100325, I/A 24 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ PEREZ MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos