SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL
Informe ejecutivo de SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN JUAN DE LOS CASTELLANOS SL | Administrador Solidario | 24/06/2010 | 30/07/2013 |
CISTER SA | Administrador Solidario | 25/06/2010 | 30/07/2013 |
GARGANTAS DE GREDOS SL | Administrador Solidario | 24/06/2010 | 24/07/2013 |
EL ALISO DE GREDOS SA | Administrador Solidario | 24/06/2010 | 24/07/2013 |
RETORTILLO SL | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2010 | 18/11/2011 |
RETORTILLO SL | Vicepresidente | 28/06/2010 | 18/11/2011 |
RETORTILLO SL | Consejero | 28/06/2010 | 18/11/2011 |
HOLA SA | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2011 | |
HOLA SA | Vicepresidente | 10/02/2011 | |
HOLA SA | Consejero | 10/02/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL
Empresa: SAN JUAN DE LOS CASTELLANOS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10036 , F 52, S 8, H M 160414, I/A 5 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-28
Empresa: CISTER SA
Administrador Solidario
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 28, S 8, H M 46213, I/A 17 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-148-28
Empresa: GARGANTAS DE GREDOS SL
Administrador Solidario
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9732 , F 211, S 8, H M 156385, I/A 8 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: EL ALISO DE GREDOS SA
Administrador Solidario
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27763 , F 208, S 8, H M 69263, I/A 17 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: RETORTILLO SL
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Consejero
- Perez Villota Maria Del Carmen
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29131 , F 191, S 8, H M 100325, I/A 17 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
Empresa: HOLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Consejero
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Presidente
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Vicepresidente
- Junco Calderon Mercedes
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 108, S 8, H M 58922, I/A 37 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
Empresa: RETORTILLO SA
Consejero Delegado Solidario
- Junco Calderon Mercedes
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Consejero
- Junco Calderon Mercedes
- Perez Villota Maria Del Carmen
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 180, S 8, H M 100325, I/A 13 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-28
Empresa: CISTER SA
Administrador Solidario
- Junco Calderon Mercedes
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2667 , F 27, S 8, H M 46213, I/A 15 (25/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Empresa: EL ALISO DE GREDOS SA
Administrador Solidario
- Junco Calderon Mercedes
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 197, S 8, H M 69263, I/A 15 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
Empresa: GARGANTAS DE GREDOS SL
Administrador Solidario
- Junco Calderon Mercedes
- Sanchez Junco Eduardo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9732 , F 211, S 8, H M 156385, I/A 6 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL
Mostramos los datos de SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ JUNCO EDUARDO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos