PEREZ VALERO ANGEL
Informe ejecutivo de PEREZ VALERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ VALERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA | Presidente | 26/05/2014 | |
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA | Consejero | 26/05/2014 | |
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA | Consejero Delegado | 26/05/2014 |
VINCULACIONES DE PEREZ VALERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VALERO ANGEL
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Consejero Delegado
- Perez Valero Angel
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Valero Valero Juana
Presidente
- Perez Valero Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 74, S 8, H B 15945, I/A 23 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Consejero Delegado
- Perez Valero Angel
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Valero Valero Juana
Presidente
- Perez Valero Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 71, S 8, H B 15945, I/A 22 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
- Perez Valero Angel
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Puig Cortell Jaume
Presidente
- Perez Valero Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 174, S 8, H B 55862, I/A 58 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
- Perez Valero Angel
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Perez Villora Angel
- Puig Cortell Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Valero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 174, S 8, H B 55862, I/A 58 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
- Perez Valero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 172, S 8, H B 55862, I/A 53 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Perez Villora Angel
- Puig Cortell Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Valero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 171, S 8, H B 55862, I/A 50 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Perez Villora Angel
- Puig Cortell Jaume
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Perez Valero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 171, S 8, H B 55862, I/A 50 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Empresa: VALERO Y LLOPIS SL
Administrador Unico
- Perez Valero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4867, L 2176, F 174, S 8, H V 34180, I/A 3 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-46
Información de PEREZ VALERO ANGEL
Mostramos los datos de PEREZ VALERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VALERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos