PEREZ VILLORA ANGEL
Informe ejecutivo de PEREZ VILLORA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEREZ VILLORA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMI FONDO SL | Administrador | 21/12/2018 | |
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA | Presidente | 25/05/2012 | 26/05/2014 |
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA | Consejero | 25/05/2012 | 26/05/2014 |
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA | Consejero Delegado | 25/05/2012 | 09/04/2013 |
VINCULACIONES DE PEREZ VILLORA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILLORA ANGEL
Empresa: CAMI FONDO SL
Administrador
- Perez Villora Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 22, S 8, H B 91382, I/A 17 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Perez Villora Angel
- Puig Cortell Jaume
Presidente
- Perez Villora Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 174, S 8, H B 55862, I/A 58 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
- Perez Villora Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 172, S 8, H B 55862, I/A 53 (09/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
- Perez Villora Angel
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Perez Villora Angel
- Puig Cortell Jaume
Presidente
- Perez Villora Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 171, S 8, H B 55862, I/A 50 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Consejero Delegado
- Perez Villora Angel
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Perez Villora Angel
- Puig Cortell Jaume
Presidente
- Perez Villora Angel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42909 , F 171, S 8, H B 55862, I/A 50 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
Información de PEREZ VILLORA ANGEL
Mostramos los datos de PEREZ VILLORA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILLORA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos