VALERO VALERO JUANA
Informe ejecutivo de VALERO VALERO JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VALERO VALERO JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CENDENVAL SL | Administrador Solidario | 04/04/2023 | |
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA | Apoderado | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE VALERO VALERO JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALERO VALERO JUANA
Empresa: GRUPO CENDENVAL SL
Administrador Solidario
- Cocera Jimenez Francisco
- Valero Valero Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 80, S 8, H J 26185, I/A 1 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-23
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Valero Valero Juana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 74, S 8, H B 15945, I/A 23 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Perez Valero Angel
- Perez Valero Marta
- Valero Valero Juana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 71, S 8, H B 15945, I/A 22 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Administrador Unico
- Valero Valero Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 71, S 8, H B 15945, I/A 22 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Administrador Unico
- Valero Valero Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 71, S 8, H B 15945, I/A 21 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Administrador Unico
- Valero Valero Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 71, S 8, H B 15945, I/A 21 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Administrador Unico
- Valero Valero Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 70, S 8, H B 15945, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-08
Empresa: LLOGUERS I RENDES SL
Administrador Unico
- Valero Valero Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31397 , F 70, S 8, H B 15945, I/A 18 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-08
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA SA
Apoderado
- Valero Valero Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 109, S 8, H B 55862, I/A 47 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Información de VALERO VALERO JUANA
Mostramos los datos de VALERO VALERO JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALERO VALERO JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos