PEREZ PAZO EMILIO
Informe ejecutivo de PEREZ PAZO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ PAZO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUGUERES E INVERSIONS SL | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2012 |
VINCULACIONES DE PEREZ PAZO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ PAZO EMILIO
Empresa: ALUGUERES E INVERSIONS SL
Consejero Delegado Solidario
- Chapero Gonzalez Jesus Santos
- Perez Pazo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2355, L 2355, F 180, S 8, H PO 24112, I/A 3 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-36
Administrador Solidario
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
- Quicler Cruz Emilio Bernardino Eliseo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564, L 2564, F 169, S 8, H PO 27345, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Empresa: XESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Perez Pazo Emilio
Consejero
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Perez Pazo Emilio
- Rodriguez Pintos Oscar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 193, S 8, H PO 7205, I/A 13 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-36
Empresa: XESTION TUI SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Consejero
- Bertolo Losada Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-36
Empresa: XESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Perez Pazo Emilio
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 192, S 8, H PO 7205, I/A 11 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Empresa: XESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Perez Pazo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 192, S 8, H PO 7205, I/A 11 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Empresa: XESTION TUI SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 7 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Empresa: XESTION TUI SL
Consejero Delegado Solidario
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 7 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Empresa: ALUGUERES E INVERSIONS SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Chapero Gonzalez Jesus Santos
- Perez Pazo Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2355, L 2355, F 180, S 8, H PO 24112, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Empresa: ALUGUERES E INVERSIONS SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Chapero Gonzalez Jesus Santos
- Perez Pazo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2355, L 2355, F 180, S 8, H PO 24112, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Información de PEREZ PAZO EMILIO
Mostramos los datos de PEREZ PAZO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ PAZO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos