NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL
Informe ejecutivo de NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XESTUI SL | Administrador Solidario | 27/02/2018 | 25/11/2019 |
XESTICOBROS ASESORAMENTO XURIDICO INTEGRAL SL | Liquidador | 28/02/2019 | 28/02/2019 |
XESTICOBROS ASESORAMENTO XURIDICO INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 28/02/2019 | |
XESTUI SL | Administrador Unico | 03/12/2013 | 27/02/2018 |
XESTUI SL | Consejero | 03/12/2013 | |
XESTUI SL | Consejero Delegado Solidario | 10/02/2012 | 03/12/2013 |
XESTUI SL | Secretario | 10/02/2012 | 03/12/2013 |
VINCULACIONES DE NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL
Empresa: XESTUI SL
Administrador Solidario
- Bertolo Vila Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 147, S 8, H PO 5201, I/A 11 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-36
Liquidador
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564, L 2564, F 169, S 8, H PO 27345, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Administrador Solidario
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
- Quicler Cruz Emilio Bernardino Eliseo
Liquidador
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564, L 2564, F 169, S 8, H PO 27345, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Empresa: XESTION TUI SL
Administrador Solidario
- Bertolo Vila Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 146, S 8, H PO 5201, I/A 9 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-36
Empresa: XESTION TUI SL
Administrador Unico
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 146, S 8, H PO 5201, I/A 9 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-36
Empresa: XESTION TUI SL
Administrador Unico
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-36
Empresa: XESTION TUI SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Consejero
- Bertolo Losada Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Presidente
Secretario
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 8 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-36
Empresa: XESTION TUI SL
Secretario
- Novoa Fernandez Xose Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 7 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Empresa: XESTION TUI SL
Consejero Delegado Solidario
- Bertolo Losada Manuel
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 7 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Empresa: XESTION TUI SL
Consejero Delegado Solidario
- Novoa Fernandez Xose Manoel
- Perez Pazo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2062, L 2062, F 145, S 8, H PO 5201, I/A 7 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-36
Información de NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL
Mostramos los datos de NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOVOA FERNANDEZ XOSE MANOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos