RODRIGUEZ PINTOS OSCAR
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ PINTOS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ PINTOS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XESTION SL | Consejero Delegado Solidario | 05/02/2018 | |
XESTION SL | Secretario | 05/02/2018 | |
XESTION SL | Consejero | 05/02/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ PINTOS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ PINTOS OSCAR
Empresa: XESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Rodriguez Pintos Oscar
Consejero
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Perez Rey Francisco Javier
- Rodriguez Pintos Oscar
- Sestelo Bernardez Jose Ramiro
Presidente
Secretario
- Rodriguez Pintos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 193, S 8, H PO 7205, I/A 14 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-36
Empresa: XESTION SL
Administrador Solidario
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Rodriguez Pintos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 193, S 8, H PO 7205, I/A 14 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-36
Empresa: XESTION SL
Administrador Solidario
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Rodriguez Pintos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 193, S 8, H PO 7205, I/A 13 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-36
Empresa: XESTION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Perez Pazo Emilio
- Rodriguez Pintos Oscar
Presidente
Secretario
- Rodriguez Pintos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 193, S 8, H PO 7205, I/A 13 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-36
Empresa: XESTION SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Mendez Lorenzo Francisco Javier
- Rodriguez Pintos Oscar
Presidente
Secretario
- Rodriguez Pintos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040, L 2040, F 192, S 8, H PO 7205, I/A 12 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-36
Empresa: DIVERVIGO SL
Liquidador
- Rodriguez Pintos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295, L 2295, F 131, S 8, H PO 23284, I/A 3 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-36
Empresa: DIVERVIGO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Pintos Oscar
Liquidador
- Rodriguez Pintos Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295, L 2295, F 131, S 8, H PO 23284, I/A 3 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-36
Información de RODRIGUEZ PINTOS OSCAR
Mostramos los datos de RODRIGUEZ PINTOS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ PINTOS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos