PEREZ NARVAEZ ANGEL
Informe ejecutivo de PEREZ NARVAEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEREZ NARVAEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO SON PUIG SL | Apoderado | 01/09/2022 | |
ESPACIO SON PUIG SL | Apoderado | 27/07/2022 |
VINCULACIONES DE PEREZ NARVAEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ NARVAEZ ANGEL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arce De La Fuente Sofia
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Diaz Estan Gregorio
- Diaz Marin Juan Javier
- Diaz Marin Juan Javier
- Diaz Rivas Ruben
- Hernandez Camara Olga
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Peñin Alberto
- Muñoz Peñin Alberto
- Paton Villaroya Maria Jose
- Paton Villarroya Maria Jose
- Paton Villarroya Maria Jose
- Perez Narvaez Angel
- Salas Villalba Inmaculada
- Sanchez Abril Maria Jose
- Sanchez De Nova Juan
- Villaseca Mosqueda Leodegario
- Villaseca Muñoz Rosa
- Villaseca Muñoz Rosa
- Zunzunegui Ruano Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 253819, I/A 191 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: ESPACIO SON PUIG SL
Apoderado
- Perez Narvaez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43851 , F 4, S 8, H M 773828, I/A 6 (01/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-28
Empresa: ESPACIO SON PUIG SL
Apoderado
- Perez Narvaez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43851 , F 4, S 8, H M 773828, I/A 5 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Apoderado
- Perez Narvaez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 9, S 8, H M 253819, I/A 172 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Apoderado
- Perez Narvaez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 6, S 8, H M 253819, I/A 169 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Apoderado
- Perez Narvaez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 5, S 8, H M 253819, I/A 167 (23/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Información de PEREZ NARVAEZ ANGEL
Mostramos los datos de PEREZ NARVAEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ NARVAEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos