ARCE DE LA FUENTE SOFIA
Informe ejecutivo de ARCE DE LA FUENTE SOFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARCE DE LA FUENTE SOFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO PROMOCION VIII SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2023 |
VINCULACIONES DE ARCE DE LA FUENTE SOFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARCE DE LA FUENTE SOFIA
Empresa: ESPACIO INSIGNE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529519, I/A 35 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arce De La Fuente Sofia
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Diaz Estan Gregorio
- Diaz Marin Juan Javier
- Diaz Marin Juan Javier
- Diaz Rivas Ruben
- Hernandez Camara Olga
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Peñin Alberto
- Muñoz Peñin Alberto
- Paton Villaroya Maria Jose
- Paton Villarroya Maria Jose
- Paton Villarroya Maria Jose
- Perez Narvaez Angel
- Salas Villalba Inmaculada
- Sanchez Abril Maria Jose
- Sanchez De Nova Juan
- Villaseca Mosqueda Leodegario
- Villaseca Muñoz Rosa
- Villaseca Muñoz Rosa
- Zunzunegui Ruano Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 253819, I/A 191 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: ESPACIO PROMOCION VIII SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arce De La Fuente Sofia
- Cerezo Rodriguez Lucia
- Muñoz Fernandez Elena
- Reina Olmedo Cristina
- Saugar Fernandez Alberto
- Suarez Saiz Monica
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44155 , F 157, S 8, H M 778658, I/A 9 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Empresa: ESPACIO INSIGNE SL
Apoderado
- Arce De La Fuente Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29229 , F 170, S 8, H M 529519, I/A 26 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Apoderado
- Arce De La Fuente Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39580 , F 9, S 8, H M 253819, I/A 174 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: FUNOR SA
Apoderado
- Arce De La Fuente Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 715, L 506, F 195, S 8, H BU 71, I/A 37 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-09
Empresa: FUNOR SA
Apoderado
- Arce De La Fuente Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 657, L 448, F 87, S 8, H BU 71, I/A 33 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-09
Información de ARCE DE LA FUENTE SOFIA
Mostramos los datos de ARCE DE LA FUENTE SOFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARCE DE LA FUENTE SOFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos