MUÑOZ FERNANDEZ ELENA
Informe ejecutivo de MUÑOZ FERNANDEZ ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MUÑOZ FERNANDEZ ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPACIO AUREA SL | Apoderado | 06/10/2023 | |
ESPACIO PROMOCION VII SL | Apoderado | 27/06/2023 | |
ESPACIO PROMOCION VIII SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2023 | |
ESPACIO PROMOCION VIII SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2023 | |
ESPACIO AUREA SL | Apoderado | 25/10/2022 | |
ESPACIO 5SENSES SL | Apoderado | 10/10/2022 | |
ESPACIO PROJECT MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 19/04/2022 | |
CUBUM PROYECTOS SINGULARES SL | Apoderado Solidario | 12/04/2022 | |
GERIATROS SA | Apoderado Solidario | 12/06/2020 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ FERNANDEZ ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ FERNANDEZ ELENA
Empresa: ESPACIO VALDEBEBAS 175 SL
Apoderado
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Hernandez Camara Olga
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Peñin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 669376, I/A 26 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: ESPACIO INSIGNE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529519, I/A 35 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: ESPACIO MALLAETA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 612297, I/A 22 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arce De La Fuente Sofia
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Arostegui Escribano Jose Albino
- Diaz Estan Gregorio
- Diaz Marin Juan Javier
- Diaz Marin Juan Javier
- Diaz Rivas Ruben
- Hernandez Camara Olga
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Fernandez Elena
- Muñoz Peñin Alberto
- Muñoz Peñin Alberto
- Paton Villaroya Maria Jose
- Paton Villarroya Maria Jose
- Paton Villarroya Maria Jose
- Perez Narvaez Angel
- Salas Villalba Inmaculada
- Sanchez Abril Maria Jose
- Sanchez De Nova Juan
- Villaseca Mosqueda Leodegario
- Villaseca Muñoz Rosa
- Villaseca Muñoz Rosa
- Zunzunegui Ruano Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 253819, I/A 191 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: ESPACIO AUREA SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Elena
- Serrano Aranda Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34875 , F 94, S 8, H M 627244, I/A 18 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: ESPACIO PROMOCION VII SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44053 , F 194, S 8, H M 777000, I/A 5 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: ESPACIO PROMOCION VIII SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44155 , F 157, S 8, H M 778658, I/A 9 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-66-28
Empresa: ESPACIO VALDEBEBAS 175 SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37552 , F 107, S 8, H M 669376, I/A 22 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: ESPACIO PROMOCION VIII SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44155 , F 155, S 8, H M 778658, I/A 7 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: ESPACIO AUREA SL
Apoderado
- Muñoz Fernandez Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34875 , F 93, S 8, H M 627244, I/A 17 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ FERNANDEZ ELENA
Mostramos los datos de MUÑOZ FERNANDEZ ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ FERNANDEZ ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos