PEREZ MUEL LUIS JOSUE
Informe ejecutivo de PEREZ MUEL LUIS JOSUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ MUEL LUIS JOSUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/08/2023 | |
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL | Consejero | 12/06/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ MUEL LUIS JOSUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ MUEL LUIS JOSUE
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 169, S 8, H M 220776, I/A 35 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 168, S 8, H M 220776, I/A 34 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 168, S 8, H M 220776, I/A 34 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 165, S 8, H M 220776, I/A 31 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 165, S 8, H M 220776, I/A 31 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 155, S 8, H M 220776, I/A 26 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Información de PEREZ MUEL LUIS JOSUE
Mostramos los datos de PEREZ MUEL LUIS JOSUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ MUEL LUIS JOSUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos