PEREZ HERNAIZ RAFAEL
Informe ejecutivo de PEREZ HERNAIZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEREZ HERNAIZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/08/2023 | |
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL | Secretario | 12/06/2023 | |
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL | Consejero | 12/06/2023 |
VINCULACIONES DE PEREZ HERNAIZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ HERNAIZ RAFAEL
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 169, S 8, H M 220776, I/A 35 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
- Perez Hernaiz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 168, S 8, H M 220776, I/A 34 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 168, S 8, H M 220776, I/A 34 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 165, S 8, H M 220776, I/A 31 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 165, S 8, H M 220776, I/A 31 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Consejero
- Acedo Nieves Emma
- Bello Apellaniz Fernando
- Perez Hernaiz Rafael
- Perez Muel Luis Josue
- Sanchez Estevez Benedicta Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 155, S 8, H M 220776, I/A 26 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Información de PEREZ HERNAIZ RAFAEL
Mostramos los datos de PEREZ HERNAIZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ HERNAIZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos