ACEDO NIEVES EMMA
Informe ejecutivo de ACEDO NIEVES EMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ACEDO NIEVES EMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 03/08/2023 | |
CENTRO ESCOLAR AMANECER SL | Consejero | 12/06/2023 |
VINCULACIONES DE ACEDO NIEVES EMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACEDO NIEVES EMMA
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 169, S 8, H M 220776, I/A 35 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 168, S 8, H M 220776, I/A 34 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Acedo Nieves Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 168, S 8, H M 220776, I/A 34 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Acedo Nieves Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 165, S 8, H M 220776, I/A 31 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Acedo Nieves Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 165, S 8, H M 220776, I/A 31 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Acedo Nieves Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 155, S 8, H M 220776, I/A 26 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 155, S 8, H M 220776, I/A 26 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 153, S 8, H M 220776, I/A 22 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Empresa: CENTRO ESCOLAR AMANECER SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22692 , F 153, S 8, H M 220776, I/A 22 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-28
Información de ACEDO NIEVES EMMA
Mostramos los datos de ACEDO NIEVES EMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACEDO NIEVES EMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos