PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDIMUSICA GARIJO SL | Apoderado Solidario | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS
Empresa: RUBENCA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garijo Marco Jose Alberto Maria
- Marco Cañizares Josefa
- Olivan Suarez Francisco Javier
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2770 , F 89, S 8, H Z 8377, I/A 11 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-50
Empresa: MUSICOMANIA SUR SL
Administrador Solidario
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
- Sanz Paredes Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3182 , F 126, S 8, H SE 42795, I/A 8 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-41
Empresa: EUROMUSICA GARIJO SL
Apoderado
- Fernandez Martinez Arcadio
- Garijo Marco Jose Alberto Maria
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4123 , F 176, S 8, H M 68510, I/A 12 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-28
Empresa: MUNDIMUSICA GARIJO SL
Apoderado
- Garijo Marco Juan Manuel
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4142 , F 225, S 8, H M 68802, I/A 23 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Empresa: IDEAMUSICA EDITORES SL
Apoderado
- Fernandez Martinez Arcadio
- Garijo Marco Juan Manuel
- Marco Cañizares Josefa
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14367 , F 178, S 8, H M 237211, I/A 12 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Empresa: IDEAMUSICA EDITORES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garijo Marco Juan Manuel
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
- Sanchez Ortiz Maria Del Carmen
- Sanz Paredes Fernando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14367 , F 177, S 8, H M 237211, I/A 11 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Apoderado
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 181, S 8, H M 177676, I/A 9 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garijo Marco Jose Alberto Maria
- Garijo Marco Juan Manuel
- Marco Cañizares Josefa
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
- Sanchez Ortiz Maria Del Carmen
Presidente
Secretario
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 181, S 8, H M 177676, I/A 8 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Consejero Delegado Solidario
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Consejero
- Garijo Marco Jose Alberto Maria
- Garijo Marco Juan Manuel
- Hernandez Martin Jose Alberto
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
- Zara Alessandro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14367 , F 186, S 8, H M 237212, I/A 6 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-28
Empresa: MUNDIMUSICA EDICIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Peracho Orihuela Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14367 , F 176, S 8, H M 237211, I/A 8 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
VER MAS ACTOS
Información de PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERACHO ORIHUELA ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos