IDEAMUSICA EDITORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernandez de la Hoz, 62
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IDEAMUSICA EDITORES SL
CIF B82380783
Capital Social 12100.0 Euros
Actividad Edición de libros
Nombres Anteriores
- MUNDIMUSICA EDICIONES SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garijo Marco Juan Manuel
VINCULACIONES DE IDEAMUSICA EDITORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IDEAMUSICA EDITORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Tomas | Apoderado | 13/03/2018 | 08/07/2021 |
Garijo Marco Juan Manuel | Administrador Unico | 26/03/2018 | 08/07/2021 |
Sanz Paredes Fernando | Apoderado | 16/04/2018 | 08/03/2021 |
Garijo Marco Juan Manuel | Administrador Solidario | 23/10/2013 | 26/03/2018 |
Sanz Paredes Fernando | Administrador Solidario | 23/10/2013 | 26/03/2018 |
Fernandez Gonzalez Tomas | Apoderado | 23/10/2013 | 13/03/2018 |
Fernandez Martinez Arcadio | Apoderado | 23/10/2013 | |
Garijo Marco Juan Manuel | Consejero Delegado Solidario | 15/02/2012 | 23/10/2013 |
Garijo Marco Juan Manuel | Presidente | 15/02/2012 | 23/10/2013 |
Garijo Marco Juan Manuel | Consejero | 23/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IDEAMUSICA EDITORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 5, S 8, H M 237211, I/A 21 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IDEAMUSICA EDITORES SL
Nif:B82380783
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID
Juez / Ponente:BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO
Fecha de Resolución:24/05/2021
Número Procedimiento Concursal:390/2021
Datos Registrales:
Tomo:
31585
Libro:
0
Folio:
5
Hoja:
8-237211
Inscripción:
21
Fecha Inscripción08/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 5, S 8, H M 237211, I/A 21 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IDEAMUSICA EDITORES SL
Nif:B82380783
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID
Juez / Ponente:BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO
Fecha de Resolución:24/05/2021
Número Procedimiento Concursal:390/2021
Datos Registrales:
Tomo:
31585
Libro:
0
Folio:
5
Hoja:
8-237211
Inscripción:
21
Fecha Inscripción08/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 5, S 8, H M 237211, I/A 21 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:IDEAMUSICA EDITORES SL
Nif:B82380783
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID
Juez / Ponente:BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO
Fecha de Resolución:24/05/2021
Número Procedimiento Concursal:390/2021
Datos Registrales:
Tomo:
31585
Libro:
0
Folio:
5
Hoja:
8-237211
Inscripción:
21
Fecha Inscripción08/07/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 5, S 8, H M 237211, I/A 21 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
- C/ FERNANDEZ DE LA HOZ 62 - BAJO B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 5, S 8, H M 237211, I/A 20 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 4, S 8, H M 237211, I/A 19 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 3, S 8, H M 237211, I/A 18 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 3, S 8, H M 237211, I/A 17 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 3, S 8, H M 237211, I/A 17 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31585 , F 3, S 8, H M 237211, I/A 17 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28