HAGA HEREDEROS DE ALBERTO GARIJO ALVARIÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernandez de la Hoz, 62
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social HAGA HEREDEROS DE ALBERTO GARIJO ALVARIÑO SL
CIF B81511891
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE HAGA HEREDEROS DE ALBERTO GARIJO ALVARIÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HAGA HEREDEROS DE ALBERTO GARIJO ALVARIÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garijo Marco Juan Manuel | Administrador Unico | 12/06/2017 | 25/10/2022 |
Garijo Marco Juan Manuel | Liquidador | 25/10/2022 | 25/10/2022 |
Fernandez Gonzalez Tomas | Apoderado | 23/10/2013 | 13/08/2021 |
Garijo Marco Jose Alberto Maria | Apoderado | 13/08/2021 | |
Marco Cañizares Josefa | Apoderado | 13/08/2021 | |
Sanchez Ortiz Maria Del Carmen | Apoderado | 13/08/2021 | |
Garijo Marco Jose Alberto Maria | Administrador Mancomunado | 24/06/2013 | 12/06/2017 |
Garijo Marco Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 24/06/2013 | 12/06/2017 |
Garijo Marco Jose Alberto Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 24/06/2013 | |
Garijo Marco Jose Alberto Maria | Consejero | 24/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HAGA HEREDEROS DE ALBERTO GARIJO ALVARIÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 187, S 8, H M 177676, I/A 17 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 187, S 8, H M 177676, I/A 17 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 187, S 8, H M 177676, I/A 17 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 187, S 8, H M 177676, I/A 17 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
- C/ FERNANDEZ DE LA HOZ 62 - BAJO B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 187, S 8, H M 177676, I/A 16 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 187, S 8, H M 177676, I/A 15 (13/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-28
- C/ HILARION ESLAVA 51 4º D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 186, S 8, H M 177676, I/A 14 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 186, S 8, H M 177676, I/A 13 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 186, S 8, H M 177676, I/A 13 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11306 , F 186, S 8, H M 177676, I/A 13 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28