PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT
Informe ejecutivo de PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA PENSIONES IV FP | Miem.Com.Ctr | 16/04/2019 | |
LINDE MEDICA SL | Apoderado Solidario | 30/03/2017 | |
LINDE MEDICINAL SL | Apoderado Solidario | 30/03/2017 | |
LINDE GAS ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 31/05/2016 |
VINCULACIONES DE PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT
Empresa: BBVA PENSIONES IV FP
Miem.Com.Ctr
- Aparicio Castella Xavier
- Peñarroya Margarit Montserrat
- Plaza Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26163 , F 11, S 8, H M 12766, I/A 110 (16/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-28
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado
- Gil Dominguez Jennifer
- Peñarroya Margarit Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 137, S 8, H V 179386, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado
- Gil Dominguez Jennifer
- Peñarroya Margarit Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10416, L 7697, F 79, S 8, H V 179385, I/A 4 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: ABELLO LINDE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10414, L 7695, F 146, S 8, H V 179349, I/A 4 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-46
Empresa: LINDE MEDICINAL SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Gil Dominguez Jennifer
- Peñarroya Margarit Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44391 , F 148, S 8, H B 421200, I/A 44 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Empresa: LINDE MEDICA SL
Apoderado Solidario
- Almansa Suarez Judith
- Gil Dominguez Jennifer
- Peñarroya Margarit Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44397 , F 95, S 8, H B 330423, I/A 98 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado Solidario
- Moreno Rivera Marta
- Peñarroya Margarit Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44604 , F 58, S 8, H B 17791, I/A 381 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Información de PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT
Mostramos los datos de PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑARROYA MARGARIT MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos