MORENO RIVERA MARTA
Informe ejecutivo de MORENO RIVERA MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE MORENO RIVERA MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO RIVERA MARTA
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado Solidario
- Moreno Rivera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44604 , F 59, S 8, H B 17791, I/A 386 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-08
Empresa: ABELLO LINDE SA
Apoderado Solidario
- Moreno Rivera Marta
- Peñarroya Margarit Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44604 , F 58, S 8, H B 17791, I/A 381 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Empresa: SAICA NATUR BALEARES SL
Apoderado Solidario
- Moreno Rivera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 128, S 8, H PM 13069, I/A 72 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Empresa: SAICA NATUR SL
Apoderado
- Moreno Rivera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4004 , F 56, S 8, H Z 14958, I/A 106 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-50
Empresa: SAICA NATUR NORESTE SL
Apoderado
- Moreno Rivera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41505 , F 178, S 8, H B 161309, I/A 104 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: SAICA NATUR BALEARES SL
Apoderado Solidario
- Moreno Rivera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1944 , F 119, S 8, H PM 13069, I/A 56 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Empresa: SAICA NATUR SL
Apoderado
- Moreno Rivera Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3883 , F 220, S 8, H Z 14958, I/A 78 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-50
Información de MORENO RIVERA MARTA
Mostramos los datos de MORENO RIVERA MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO RIVERA MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos