PEDRO HERRERA VIGUERAS
Informe ejecutivo de PEDRO HERRERA VIGUERAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PEDRO HERRERA VIGUERAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIGASTROVERDE SL | Socio Unico | 26/02/2024 | |
BIGASTROVERDE SL | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
CULTIVARAAL SL | Socio Unico | 26/02/2024 | |
CULTIVARAAL SL | Administrador Unico | 26/02/2024 | |
CONSERVAS EL ARENAL SL | Presidente | 06/10/2023 | |
CONSERVAS EL ARENAL SL | Consejero Delegado | 06/10/2023 | |
CONSERVAS EL ARENAL SL | Consejero | 06/10/2023 | |
CONSERVAS EL RAAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE PEDRO HERRERA VIGUERAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRO HERRERA VIGUERAS
Empresa: CULTIVARAAL SL
Administrador Unico
- Pedro Herrera Vigueras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 121, S 8, H MU112821, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-30
Empresa: CULTIVARAAL SL
Socio Único
- Pedro Herrera Vigueras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 121, S 8, H MU112821, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-30
Empresa: BIGASTROVERDE SL
Administrador Unico
- Pedro Herrera Vigueras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 65, S 8, H MU112783, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-30
Empresa: BIGASTROVERDE SL
Socio Único
- Pedro Herrera Vigueras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3670 , F 65, S 8, H MU112783, I/A 1 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Presidente
- Pedro Herrera Vigueras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 32, S 8, H MU 30547, I/A 14 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-30
Empresa: CONSERVAS EL RAAL SL
Consejero Delegado
- Pedro Herrera Vigueras
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
- Pedro Herrera Vigueras
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 37, S 8, H MU 97596, I/A 5 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
- Pedro Herrera Vigueras
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 32, S 8, H MU 30547, I/A 14 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
- Pedro Herrera Vigueras
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
- Pedro Herrera Vigueras
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 32, S 8, H MU 30547, I/A 14 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
- Pedro Herrera Vigueras
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
- Pedro Herrera Vigueras
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 31, S 8, H MU 30547, I/A 11 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 31, S 8, H MU 30547, I/A 11 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-30
VER MAS ACTOS
Información de PEDRO HERRERA VIGUERAS
Mostramos los datos de PEDRO HERRERA VIGUERAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRO HERRERA VIGUERAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos