JOSE HERRERA VIGUERAS
Informe ejecutivo de JOSE HERRERA VIGUERAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSE HERRERA VIGUERAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS EL ARENAL SL | Secretario | 06/10/2023 | |
CONSERVAS EL ARENAL SL | Consejero | 06/10/2023 | |
CONSERVAS EL RAAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2018 | |
CONSERVAS EL RAAL SL | Consejero Delegado | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE JOSE HERRERA VIGUERAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE HERRERA VIGUERAS
Empresa: CONSERVAS EL RAAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
- Jose Herrera Vigueras
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 37, S 8, H MU 97596, I/A 5 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Secretario
- Jose Herrera Vigueras
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 32, S 8, H MU 30547, I/A 14 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
- Jose Herrera Vigueras
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 32, S 8, H MU 30547, I/A 14 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
- Jose Herrera Vigueras
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 31, S 8, H MU 30547, I/A 11 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 31, S 8, H MU 30547, I/A 11 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-30
Empresa: CONSERVAS EL RAAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
- Jose Herrera Vigueras
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
- Jose Herrera Vigueras
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 32, S 8, H MU 97596, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
Información de JOSE HERRERA VIGUERAS
Mostramos los datos de JOSE HERRERA VIGUERAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE HERRERA VIGUERAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos