JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Informe ejecutivo de JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS EL ARENAL SL | Consejero | 06/10/2023 | |
CONSERVAS EL RAAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Empresa: CONSERVAS EL RAAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 37, S 8, H MU 97596, I/A 5 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 32, S 8, H MU 30547, I/A 14 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 32, S 8, H MU 30547, I/A 14 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 31, S 8, H MU 30547, I/A 11 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-30
Empresa: CONSERVAS EL ARENAL SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 31, S 8, H MU 30547, I/A 11 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-30
Empresa: CONSERVAS EL RAAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- Jose Herrera Vigueras
- Juan Jose Martinez Gonzalez
- Pedro Herrera Vigueras
- Ramon Herrera Vigueras
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 32, S 8, H MU 97596, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-30
Empresa: REITER EUROPA SA
Consejero
- CONSERVAS EL ARENAL SL
- Juan Jose Martinez Gonzalez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 126, S 8, H MU 53398, I/A 10 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-30
Información de JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Mostramos los datos de JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN JOSE MARTINEZ GONZALEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos