PAZ MARTINEZ JOAQUINA
Informe ejecutivo de PAZ MARTINEZ JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PAZ MARTINEZ JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Consejero | 31/10/2019 | 29/10/2020 |
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/01/2012 | 31/10/2019 |
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Consejero | 12/01/2012 | 31/10/2019 |
VINCULACIONES DE PAZ MARTINEZ JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAZ MARTINEZ JOAQUINA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Paz Raquel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6079 , F 201, S 8, H SE 9013, I/A 14 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-41
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Paz Raquel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6079 , F 201, S 8, H SE 9013, I/A 13 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Paz Raquel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6079 , F 201, S 8, H SE 9013, I/A 13 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 29, S 8, H SE 9013, I/A 11 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Peñas Manuel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 29, S 8, H SE 9013, I/A 10 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-41
Información de PAZ MARTINEZ JOAQUINA
Mostramos los datos de PAZ MARTINEZ JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAZ MARTINEZ JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos