JARQUE PEÑAS MANUEL
Informe ejecutivo de JARQUE PEÑAS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JARQUE PEÑAS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISJARMA SA | Socio Unico | 03/03/2015 | 29/06/2016 |
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Presidente | 12/01/2012 | 23/10/2015 |
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Consejero | 12/01/2012 | 23/10/2015 |
DISJARMA SA | Administrador Unico | 25/02/2010 | 03/03/2015 |
VINCULACIONES DE JARQUE PEÑAS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JARQUE PEÑAS MANUEL
Consejero
- Jarque Peñas Manuel
Presidente
- Jarque Peñas Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 29, S 8, H SE 9013, I/A 11 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
Empresa: DISJARMA SA
Administrador Unico
- Jarque Peñas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269 , F 213, S 8, H SE 1176, I/A 21 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Empresa: DISJARMA SA
Socio Único
- Jarque Peñas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269 , F 213, S 8, H SE 1176, I/A 21 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Peñas Manuel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
- Jarque Peñas Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 29, S 8, H SE 9013, I/A 10 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-41
Empresa: DISJARMA SA
Administrador Unico
- Jarque Peñas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1269, L 2, F 211, S 8, H SE 1176, I/A 18 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-41
Información de JARQUE PEÑAS MANUEL
Mostramos los datos de JARQUE PEÑAS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JARQUE PEÑAS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos