GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Consejero | 31/10/2019 | 29/10/2020 |
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/01/2012 | 31/10/2019 |
PLATAFORMA DISTRIBUCION ALIMENTOS DEL SUR SA | Consejero | 12/01/2012 | 31/10/2019 |
VINCULACIONES DE GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Paz Raquel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6079 , F 201, S 8, H SE 9013, I/A 14 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-41
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Paz Raquel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6079 , F 201, S 8, H SE 9013, I/A 13 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Paz Raquel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6079 , F 201, S 8, H SE 9013, I/A 13 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 29, S 8, H SE 9013, I/A 11 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-41
Consejero Delegado Mancomunado
- Gato Benitez Maria Soledad
- Paz Martinez Joaquina
Consejero
- Gato Benitez Maria Soledad
- Jarque Peñas Manuel
- Paz Martinez Joaquina
- Salas Baladon Francisco Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 29, S 8, H SE 9013, I/A 10 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-41
Información de GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GATO BENITEZ MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos