PAVIA BESORA MANUEL
Informe ejecutivo de PAVIA BESORA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PAVIA BESORA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METAL FLOW SA | Consejero | 04/07/2023 | |
METAL FLOW SA | Apoderado Mancomunado | 15/12/2015 |
VINCULACIONES DE PAVIA BESORA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAVIA BESORA MANUEL
Empresa: METAL FLOW SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 96, S 8, H B 77660, I/A 22 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: METAL FLOW SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 96, S 8, H B 77660, I/A 22 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: PROMOCIONES DOPAMON SL
Administrador Solidario
- Domingo Roca Pedro
- Monteys Bayon Alberto
- Pavia Besora Manuel
Apoderado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36774 , F 35, S 8, H B 286024, I/A 6 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Empresa: METAL FLOW SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 95, S 8, H B 77660, I/A 20 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: METAL FLOW SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 95, S 8, H B 77660, I/A 20 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: METAL FLOW SA
Apoderado Mancomunado
- Domingo Roca Pedro
- Lopez Flaque Angela
- Pavia Besora Manuel
- Pavia Montaner Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 93, S 8, H B 77660, I/A 17 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: METAL FLOW SA
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 92, S 8, H B 77660, I/A 16 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: METAL FLOW SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 92, S 8, H B 77660, I/A 16 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: VIBERICAS 3000 SL
Apoderado
- Pavia Besora Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 92, S 8, H B 358449, I/A 5 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Empresa: VIBERICAS 3000 SL
Apoderado
- Pavia Besora Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 90, S 8, H B 358449, I/A 4 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
VER MAS ACTOS
Información de PAVIA BESORA MANUEL
Mostramos los datos de PAVIA BESORA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAVIA BESORA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos