DOMINGO ROCA PEDRO
Informe ejecutivo de DOMINGO ROCA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DOMINGO ROCA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METAL FLOW SA | Apoderado Mancomunado | 15/12/2015 | 04/07/2023 |
METAL FLOW SA | Consejero | 15/05/2019 | 04/07/2023 |
PROMOCIONES DOPAMON SL | Apoderado | 22/12/2021 | |
PROMOCIONES DOPAMON SL | Administrador Solidario | 22/12/2021 | |
METAL FLOW SA | Consejero | 02/02/2015 | 15/05/2019 |
METAL FLOW SA | Consejero | 03/03/2010 | 02/02/2015 |
CHISNOP SL | Administrador Mancomunado | 25/11/2010 | |
ACHESON COLLOIDEN BV | Director Gerente | 29/07/2010 |
VINCULACIONES DE DOMINGO ROCA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGO ROCA PEDRO
Empresa: METAL FLOW SA
Apoderado Mancomunado
- Domingo Roca Pedro
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 96, S 8, H B 77660, I/A 22 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-08
Empresa: PROMOCIONES DOPAMON SL
Administrador Solidario
- Domingo Roca Pedro
- Monteys Bayon Alberto
- Pavia Besora Manuel
Apoderado
- Domingo Roca Pedro
- Monteys Bayon Alberto
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36774 , F 35, S 8, H B 286024, I/A 6 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-08
Empresa: METAL FLOW SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 95, S 8, H B 77660, I/A 20 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: METAL FLOW SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 95, S 8, H B 77660, I/A 20 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: METAL FLOW SA
Apoderado Mancomunado
- Domingo Roca Pedro
- Lopez Flaque Angela
- Pavia Besora Manuel
- Pavia Montaner Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 93, S 8, H B 77660, I/A 17 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-08
Empresa: METAL FLOW SA
Auditor
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 92, S 8, H B 77660, I/A 16 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: METAL FLOW SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 92, S 8, H B 77660, I/A 16 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-08
Empresa: CHISNOP SL
Administrador Mancomunado
- Domingo Roca Pedro
- Monteys Bayon Alberto
- Pavia Besora Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30868 , F 53, S 8, H B 179206, I/A 6 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-08
Empresa: ACHESON COLLOIDEN BV
Director Gerente
- Domingo Roca Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40733 , F 122, S 8, H B 373405, I/A 3 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-08
Empresa: METAL FLOW SA
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10109 , F 207, S 8, H B 77660, I/A 12 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
Información de DOMINGO ROCA PEDRO
Mostramos los datos de DOMINGO ROCA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGO ROCA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos