VIBERICAS 3000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ponsich, 32
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social VIBERICAS 3000 SL
CIF B64602808
Actividad Depósito y almacenamiento
Fecha de Constitución 02/05/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE VIBERICAS 3000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIBERICAS 3000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Corona | Administrador Mancomunado | 04/01/2011 | 14/10/2021 |
Pavia Montaner Hector | Administrador Mancomunado | 04/01/2011 | 14/10/2021 |
Pavia Montaner Hector | Apoderado | 04/01/2011 | 14/10/2021 |
Pavia Montaner Hector | Liquidador | 14/10/2021 | 14/10/2021 |
Pavia Besora Manuel | Apoderado | 04/01/2011 | 04/01/2011 |
Pavia Besora Manuel | Administrador Unico | 09/06/2010 |
ACTOS BORME DE VIBERICAS 3000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 93, S 8, H B 358449, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 93, S 8, H B 358449, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 93, S 8, H B 358449, I/A 7 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 92, S 8, H B 358449, I/A 6 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 92, S 8, H B 358449, I/A 5 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 90, S 8, H B 358449, I/A 4 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40061 , F 90, S 8, H B 358449, I/A 3 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08