PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA
Informe ejecutivo de PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAX ADVISOR-PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA SL | Administrador Unico | 09/01/2024 | |
AUDITORES FISCALES DE RENTAS Y PATRIMONIOS SL | Administrador Unico | 14/01/2021 |
VINCULACIONES DE PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA
Administrador Unico
- Paunero Delgado De Robles Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34466 , F 202, S 8, H M 619894, I/A 10 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Administrador Unico
- Paunero Delgado De Robles Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 215, S 8, H M 43772, I/A 26 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: NODERPA INVERSIONES SL
Liquidador
- Paunero Delgado De Robles Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 12, S 8, H M 449254, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: NODERPA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Paunero Delgado De Robles Virginia
- Paunero Hernando Francisco Javier
- Redon De Diego Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24950 , F 12, S 8, H M 449254, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Apoderado
- Paunero Delgado De Robles Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14626 , F 100, S 8, H M 242425, I/A 9 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Apoderado
- Paunero Delgado De Robles Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 212, S 8, H M 43772, I/A 22 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: FAM VIR P DR SL
Apoderado
- Paunero Delgado De Robles Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 137, S 8, H M 377409, I/A 6 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Información de PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA
Mostramos los datos de PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAUNERO DELGADO DE ROBLES VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos