FAM VIR P DR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro de Valdivia, 38
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social FAM VIR P DR SL
CIF B84323609
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FAM VIR P DR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FAM VIR P DR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paunero Delgado De Robles Andrea | Liquidador | 03/01/2020 | 03/01/2020 |
Paunero Delgado De Robles Andrea | Administrador Unico | 26/11/2019 | 03/01/2020 |
Paunero Delgado De Robles Andrea | Apoderado | 27/11/2012 | 03/01/2020 |
Paunero Hernando Francisco Javier | Apoderado | 28/11/2012 | 03/01/2020 |
Paunero Hernando Jose Ignacio | Administrador Unico | 26/11/2019 | |
Paunero Delgado De Robles Virginia | Apoderado | 27/11/2012 |
ACTOS BORME DE FAM VIR P DR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 139, S 8, H M 377409, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 139, S 8, H M 377409, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 139, S 8, H M 377409, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 139, S 8, H M 377409, I/A 10 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 139, S 8, H M 377409, I/A 9 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 139, S 8, H M 377409, I/A 9 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 138, S 8, H M 377409, I/A 8 (28/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 137, S 8, H M 377409, I/A 7 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21247 , F 137, S 8, H M 377409, I/A 6 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-28