ESTUDIO FINANCIERO Y TRIBUTARIO PAUNERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro de Valdivia, 38
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ESTUDIO FINANCIERO Y TRIBUTARIO PAUNERO SL
CIF B82450404
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
VINCULACIONES DE ESTUDIO FINANCIERO Y TRIBUTARIO PAUNERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO FINANCIERO Y TRIBUTARIO PAUNERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paunero Delgado De Robles Andrea | Apoderado | 30/11/2012 | 14/06/2019 |
Paunero Hernando Francisco Javier | Apoderado | 04/12/2012 | 14/06/2019 |
Paunero Delgado De Robles Virginia | Apoderado | 30/11/2012 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO FINANCIERO Y TRIBUTARIO PAUNERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14626 , F 102, S 8, H M 242425, I/A 12 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14626 , F 102, S 8, H M 242425, I/A 12 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14626 , F 101, S 8, H M 242425, I/A 11 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14626 , F 100, S 8, H M 242425, I/A 10 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14626 , F 100, S 8, H M 242425, I/A 9 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-143-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-28