PATON SUSAN MARY
Informe ejecutivo de PATON SUSAN MARY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PATON SUSAN MARY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES INTEGRALES DE FORMACION Y GESTION STRUCTURALIA SA | Consejero | 20/07/2011 | 26/07/2012 |
TECNOLOGIAS SERVICIOS LOGISTICOS Y APLICACIONES SA | Administrador Solidario | 11/10/2011 | 26/07/2012 |
CENTRO ESPECIAL PARA LA FORMACION E INTEGRACION SL | Consejero | 01/03/2012 |
VINCULACIONES DE PATON SUSAN MARY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PATON SUSAN MARY
Consejero
- Paton Susan Mary
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29583 , F 91, S 8, H M 276209, I/A 34 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Administrador Solidario
- Paton Susan Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 203, S 8, H M 262988, I/A 21 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 141, S 8, H M 457775, I/A 3 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Administrador Solidario
- Kelley Wehnes Jose
- Paton Susan Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15618 , F 49, S 8, H M 262988, I/A 13 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20946 , F 66, S 8, H M 276209, I/A 26 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Información de PATON SUSAN MARY
Mostramos los datos de PATON SUSAN MARY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PATON SUSAN MARY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos