TECNOLOGIAS SERVICIOS LOGISTICOS Y APLICACIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Vega, 15
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TECNOLOGIAS SERVICIOS LOGISTICOS Y APLICACIONES SA
CIF A82708678
Capital Social 1276046.01 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Kaplan International Holdings Limited
VINCULACIONES DE TECNOLOGIAS SERVICIOS LOGISTICOS Y APLICACIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECNOLOGIAS SERVICIOS LOGISTICOS Y APLICACIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Convery Rachael Victoria | Liquidador | 30/05/2016 | 30/05/2016 |
Convery Rachael Victoria | Administrador Unico | 07/08/2015 | 30/05/2016 |
Galligo Gomez Juan Jose | Apoderado | 11/10/2011 | 30/05/2016 |
Kaplan International Holdings Limited | Socio Unico | 11/10/2011 | 30/05/2016 |
Jenkins Alan David | Administrador Solidario | 26/07/2012 | 07/07/2015 |
Serrano Paradinas Andres | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 07/07/2015 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 12/03/2012 | 17/01/2013 |
Paton Susan Mary | Administrador Solidario | 11/10/2011 | 26/07/2012 |
Kelley Wehnes Jose | Administrador Solidario | 11/10/2011 | 07/03/2012 |
Aisa Gomez Mariano | Administrador Unico | 11/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECNOLOGIAS SERVICIOS LOGISTICOS Y APLICACIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 205, S 8, H M 262988, I/A 25 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 205, S 8, H M 262988, I/A 25 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 205, S 8, H M 262988, I/A 25 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 205, S 8, H M 262988, I/A 25 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 204, S 8, H M 262988, I/A 24 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7, 9 Y 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 204, S 8, H M 262988, I/A 24 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 204, S 8, H M 262988, I/A 24 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 204, S 8, H M 262988, I/A 23 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 204, S 8, H M 262988, I/A 22 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29038 , F 203, S 8, H M 262988, I/A 21 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-28