CENTRO ESPECIAL PARA LA FORMACION E INTEGRACION SL - EXTINGUIDA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social CENTRO ESPECIAL PARA LA FORMACION E INTEGRACION SL
CIF B85382661
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/02/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CENTRO ESPECIAL PARA LA FORMACION E INTEGRACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENTRO ESPECIAL PARA LA FORMACION E INTEGRACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galligo Gomez Juan Jose | Secretario | 19/07/2011 | 01/03/2012 |
Galligo Gomez Juan Jose | Consejero | 19/07/2011 | 01/03/2012 |
Kelley Wehnes Jose | Presidente | 19/07/2011 | 01/03/2012 |
Kelley Wehnes Jose | Consejero | 19/07/2011 | 01/03/2012 |
Mary Paton Susan | Consejero | 19/07/2011 | 01/03/2012 |
Paton Susan Mary | Consejero | 01/03/2012 | |
Serrano Paradinas Andres | Liquidador | 01/03/2012 | 01/03/2012 |
Galligo Gomez Juan Jose | Representante | 19/07/2011 | |
Soluciones Integrales De Formacion Y Gestion Struc | Administrador Unico | 19/07/2011 |
ACTOS BORME DE CENTRO ESPECIAL PARA LA FORMACION E INTEGRACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 141, S 8, H M 457775, I/A 3 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 141, S 8, H M 457775, I/A 3 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 141, S 8, H M 457775, I/A 3 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 141, S 8, H M 457775, I/A 3 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 140, S 8, H M 457775, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 140, S 8, H M 457775, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25413 , F 140, S 8, H M 457775, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-128-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-28