PASCUAL GOMEZ GORKA
Informe ejecutivo de PASCUAL GOMEZ GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL GOMEZ GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA TELLEZ SL | Apoderado | 20/10/2016 | 30/09/2020 |
FRATERPREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2010 | 13/11/2017 |
FRATERPREVENCION SL | Apoderado | 04/12/2014 | 13/11/2017 |
FRATERPREVENCION SL | Apoderado | 30/05/2011 | 04/12/2014 |
VINCULACIONES DE PASCUAL GOMEZ GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL GOMEZ GORKA
Empresa: CLINICA TELLEZ SL
Apoderado
- Pascual Gomez Gorka
- Serrano Jimenez Jesus
- Serrano Jimenez Josefa Maria
- Serrano Jimenez Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17736 , F 152, S 8, H M 65321, I/A 29 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: CENTRO MEDICO MANUEL BECERRA SL
Apoderado
- Pascual Gomez Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17736 , F 150, S 8, H M 65321, I/A 26 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-28
Apoderado
- Pascual Gomez Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 59, S 8, H M 393727, I/A 72 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
Apoderado
- Pascual Gomez Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 59, S 8, H M 393727, I/A 72 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
Apoderado
- Pascual Gomez Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24196 , F 214, S 8, H M 393727, I/A 46 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Fermoso Antonio
- Arenas Bailen Oscar
- Gonzalez Vadillo Edme
- Iglesias Aguilera Angel
- Pascual Gomez Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24196 , F 16, S 8, H M 393727, I/A 36 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Información de PASCUAL GOMEZ GORKA
Mostramos los datos de PASCUAL GOMEZ GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL GOMEZ GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos