GONZALEZ VADILLO EDME
Informe ejecutivo de GONZALEZ VADILLO EDME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ VADILLO EDME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRATERPREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2015 | 13/11/2017 |
FRATERPREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/02/2016 | 13/11/2017 |
FRATERPREVENCION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2010 | 02/03/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ VADILLO EDME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ VADILLO EDME
Empresa: FRATERPREVENCION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Vadillo Edme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 65, S 8, H M 393727, I/A 84 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Vadillo Edme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 60, S 8, H M 393727, I/A 75 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Vadillo Edme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31821 , F 60, S 8, H M 393727, I/A 75 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Fermoso Antonio
- Arenas Bailen Oscar
- Gonzalez Vadillo Edme
- Iglesias Aguilera Angel
- Pascual Gomez Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24196 , F 16, S 8, H M 393727, I/A 36 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Información de GONZALEZ VADILLO EDME
Mostramos los datos de GONZALEZ VADILLO EDME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ VADILLO EDME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos