SERRANO JIMENEZ JESUS
Informe ejecutivo de SERRANO JIMENEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SERRANO JIMENEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 03/09/2024 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2024 | |
MEDICAL BUSINESS INVERSIONES SL | Liquidador | 23/06/2017 | |
RED ESPAÑOLA DE CLINICAS PARA ACCIDENTADOS DE TRAFICO SL | Consejero | 28/10/2011 |
VINCULACIONES DE SERRANO JIMENEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SERRANO JIMENEZ JESUS
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Blanco Rosal Adria
- Dominguez Navarro Miguel Angel
- Serrano Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 762 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Blanco Rosal Adria
- Dominguez Navarro Miguel Angel
- Serrano Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 761 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Rosal Adria
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Serrano Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 760 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Rosal Adria
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Serrano Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 759 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blanco Rosal Adria
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Serrano Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 758 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Blanco Rosal Adria
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Serrano Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 757 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Blanco Rosal Adria
- Gomez Espi Faustino Bernardo
- Gracia Galan Carlos Alberto
- Serrano Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 418414, I/A 756 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-08
Empresa: CLINICA TELLEZ SL
Apoderado
- Pascual Gomez Gorka
- Serrano Jimenez Jesus
- Serrano Jimenez Josefa Maria
- Serrano Jimenez Josefa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17736 , F 152, S 8, H M 65321, I/A 29 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Empresa: CLINICA TELLEZ SL
Consejero Delegado
- Serrano Jimenez Jesus
Consejero
- Lorenzo Gonzalez Encarnacion
- Serrano Jimenez Jesus
- Serrano Jimenez Josefa Maria
Presidente
- Serrano Jimenez Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17736 , F 151, S 8, H M 65321, I/A 28 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Consejero Delegado Solidario
- Serrano Jimenez Jesus
Consejero
- Lorenzo Gonzalez Encarnacion
- Serrano Jimenez Jesus
- Serrano Jimenez Josefa Maria
Presidente
- Serrano Jimenez Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13436 , F 55, S 8, H M 217963, I/A 4 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
VER MAS ACTOS
Información de SERRANO JIMENEZ JESUS
Mostramos los datos de SERRANO JIMENEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SERRANO JIMENEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos