PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS
Informe ejecutivo de PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA URBANIZADORA SA | Consejero | 17/07/2023 |
VINCULACIONES DE PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS
Empresa: INMOBILIARIA URBANIZADORA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Flaquer Badel Luis Ignacio
- Pascual Claramunt Alberto Jose
- Pascual Claramunt Alejandro
- Pascual Claramunt Juan Marcos
- Pascual Puig Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 32, S 8, H B 79185, I/A 37 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-08
Empresa: GOMA CAMPS SA
Apoderado
- Pascual Claramunt Juan Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 45, S 8, H T 4511, I/A 88 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-43
Empresa: GOMA CAMPS SA
Apoderado
- Pascual Claramunt Juan Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3012 , F 44, S 8, H T 4511, I/A 85 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-43
Empresa: IMPORT MESTRAL SL
Liquidador
- Pascual Claramunt Juan Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 5 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-43
Empresa: IMPORT MESTRAL SL
Administrador Unico
- Pascual Claramunt Juan Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 5 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-43
Empresa: IMPORT MESTRAL SL
Administrador Unico
- Pascual Claramunt Juan Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 4 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-43
Empresa: IMPORT MESTRAL SL
Administrador Unico
- Pascual Claramunt Juan Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 4 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-43
Empresa: IMPORT MESTRAL SL
Administrador Unico
- Pascual Claramunt Juan Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-43
Información de PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS
Mostramos los datos de PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL CLARAMUNT JUAN MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos