IMPORT MESTRAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Rambla Nova, 111
Código Postal 43001
Municipio Tarragona
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IMPORT MESTRAL SL
CIF B55538151
Capital Social 185000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 03/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IMPORT MESTRAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPORT MESTRAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pascual Claramunt Juan Marcos | Administrador Unico | 10/08/2015 | 17/08/2016 |
Pascual Claramunt Juan Marcos | Liquidador | 17/08/2016 | 17/08/2016 |
Quesada Ambros Enrique | Apoderado | 17/03/2011 | 17/08/2016 |
Pascual Claramunt Juan Marcos | Administrador Unico | 14/01/2015 | 10/08/2015 |
Sugrañes Escude Maria Elisa | Administrador Unico | 17/03/2011 | 14/01/2015 |
ACTOS BORME DE IMPORT MESTRAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 5 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 5 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 5 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 5 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 4 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 4 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-43
- RBLA NOVA, 111, 3º 1º (TARRAGONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-43
- Modificado el artículo 17º de los Estatutos sociales.- Duración del cargo de los Administradores.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 143, S 8, H T 42491, I/A 3 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-43