PASCUAL PUIG JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de PASCUAL PUIG JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PASCUAL PUIG JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA URBANIZADORA SA | Consejero Delegado Solidario | 17/07/2023 | |
INMOBILIARIA URBANIZADORA SA | Presidente | 17/07/2023 | |
INMOBILIARIA URBANIZADORA SA | Consejero | 17/07/2023 |
VINCULACIONES DE PASCUAL PUIG JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASCUAL PUIG JUAN MANUEL
Empresa: INMOBILIARIA URBANIZADORA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pascual Puig Juan Manuel
Consejero
- Flaquer Badel Luis Ignacio
- Pascual Claramunt Alberto Jose
- Pascual Claramunt Alejandro
- Pascual Claramunt Juan Marcos
- Pascual Puig Juan Manuel
Presidente
- Pascual Puig Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 32, S 8, H B 79185, I/A 37 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-08
Empresa: INMOBILIARIA URBANIZADORA SA
Consejero Delegado
- Pascual Puig Juan Manuel
Consejero
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Osia Navascues Marina
- Pascual Puig Juan Manuel
Presidente
- Pascual Puig Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 32, S 8, H B 79185, I/A 37 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-08
Empresa: INMOBILIARIA URBANIZADORA SA
Consejero Delegado
- Pascual Puig Juan Manuel
Consejero
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Osia Navascues Marina
- Pascual Puig Juan Manuel
Presidente
- Pascual Puig Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 30, S 8, H B 79185, I/A 35 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-08
Empresa: INMOBILIARIA URBANIZADORA SA
Consejero Delegado
- Pascual Puig Juan Manuel
Consejero
- Flaquer Badell Luis Ignacio
- Osia Navascues Marina
- Pascual Puig Juan Manuel
Presidente
- Pascual Puig Juan Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 29, S 8, H B 79185, I/A 31 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
Empresa: PROMOINUR SL
Administrador
- Pascual Puig Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34642 , F 121, S 8, H B 253576, I/A 4 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Información de PASCUAL PUIG JUAN MANUEL
Mostramos los datos de PASCUAL PUIG JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASCUAL PUIG JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos