PARS JOHANNES
Informe ejecutivo de PARS JOHANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PARS JOHANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Apoderado Mancomunado | 10/06/2014 | |
ESPAMAD SL | Consejero | 21/05/2009 | 17/12/2012 |
ESPAMAD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2009 | 17/12/2012 |
WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 23/03/2011 | 13/12/2012 |
WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA | Consejero | 22/05/2009 | 13/12/2012 |
WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2009 | 13/12/2012 |
VASTNED MANAGEMENT ESPAÑA SL | Apoderado | 08/05/2009 | |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Apoderado | 08/05/2009 | |
VASTNED MANAGEMENT ESPAÑA SL | Representante | 07/05/2009 | |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Representante | 07/05/2009 |
VINCULACIONES DE PARS JOHANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARS JOHANNES
Empresa: HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado
- Gaytan De Ayala Creixell Ignacio
- Pars Johannes
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32074 , F 137, S 8, H M 292303, I/A 43 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Empresa: ESPAMAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17630 , F 114, S 8, H M 99002, I/A 45 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Empresa: ESPAMAD SL
Consejero
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17630 , F 114, S 8, H M 99002, I/A 44 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-28
Empresa: WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pars Johannes
Apoderado Mancomunado
- Anbeek Dirk Jan
- Fokko Bloema Charles
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 88, S 8, H M 99003, I/A 25 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Consejero
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 88, S 8, H M 99003, I/A 24 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Anbeek Dirk Jan
- Fokko Bloema Charles
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19421 , F 84, S 8, H M 99003, I/A 22 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28
Empresa: WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anbeek Dirk Jan
- Fokko Bloema Charles
- Marquez Leon Luis Alberto
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19421 , F 82, S 8, H M 99003, I/A 20 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Empresa: ESPAMAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anbeek Dirk Jan
- Fokko Bloema Charles
- Marquez Leon Luis Alberto
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17630 , F 110, S 8, H M 99002, I/A 37 (02/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-28
Empresa: WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Consejero
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19421 , F 81, S 8, H M 99003, I/A 18 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
Empresa: ESPAMAD SL
Consejero
- Pars Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17630 , F 109, S 8, H M 99002, I/A 34 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-28
VER MAS ACTOS
Información de PARS JOHANNES
Mostramos los datos de PARS JOHANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARS JOHANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos