DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES
Informe ejecutivo de DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VASTNED MANAGEMENT ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2011 | 01/12/2015 |
HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL | Apoderado | 19/05/2011 | 10/06/2014 |
VINCULACIONES DE DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES
Empresa: HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Groot Taco Tammo Johannes
- De Witte Thomas Martinus
- Ruiz Alonso Jose Luis
- Vila Barron Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32074 , F 137, S 8, H M 292303, I/A 43 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Empresa: VASTNED MANAGEMENT ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Groot Taco Tammo Johannes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15686 , F 220, S 8, H M 264250, I/A 21 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: HISPANIA RETAIL PROPERTIES SL
Apoderado
- De Groot Taco Tammo Johannes
- De Witte Thomas Martinus
- Van Gerrevink Reinier Annes
- Vila Barron Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20089 , F 28, S 8, H M 292303, I/A 31 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Información de DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES
Mostramos los datos de DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GROOT TACO TAMMO JOHANNES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos