WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
CIF A78891587
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anbeek Dirk Jan | Liquidador | 24/09/2015 | 24/09/2015 |
Anbeek Dirk Jan | Apoderado | 05/04/2013 | 24/09/2015 |
Anbeek Dirk Jan | Apoderado Mancomunado | 12/02/2015 | 24/09/2015 |
Anbeek Dirk Jan | Presidente | 12/08/2009 | 24/09/2015 |
Anbeek Dirk Jan | Consejero | 12/08/2009 | 24/09/2015 |
Beentjes Richard Willem | Liquidador | 24/09/2015 | 24/09/2015 |
Beentjes Richard Willem | Apoderado | 05/04/2013 | 24/09/2015 |
Beentjes Richard Willem | Consejero | 13/12/2012 | 24/09/2015 |
Beentjes Richard Willem | Apoderado Mancomunado | 12/02/2015 | 24/09/2015 |
Bolier Robert | Apoderado Mancomunado | 12/02/2015 | 24/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE WERELDHAVE MANAGEMENT SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 93, S 8, H M 99003, I/A 32 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 93, S 8, H M 99003, I/A 32 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 93, S 8, H M 99003, I/A 32 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 93, S 8, H M 99003, I/A 32 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 93 13 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 92, S 8, H M 99003, I/A 31 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 92, S 8, H M 99003, I/A 30 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 92, S 8, H M 99003, I/A 30 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 91, S 8, H M 99003, I/A 29 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 91, S 8, H M 99003, I/A 28 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28457 , F 91, S 8, H M 99003, I/A 27 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28