PAMPOLS PASCUAL ELOY
Informe ejecutivo de PAMPOLS PASCUAL ELOY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAMPOLS PASCUAL ELOY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOSEUDE TRES SL | REPR.143 RRM | 02/05/2011 | 10/04/2017 |
LANOULA SL | REPR.143 RRM | 20/01/2011 | 13/11/2013 |
VINCULACIONES DE PAMPOLS PASCUAL ELOY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAMPOLS PASCUAL ELOY
Empresa: INMOSEUDE TRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 192, S 8, H B 311521, I/A 13 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-08
Empresa: LANOULA SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Pampols Pascual Eloy
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39033 , F 145, S 8, H B 335743, I/A 9 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Empresa: INMOSEUDE TRES SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Pampols Pascual Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 128, S 8, H B 311521, I/A 11 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: LANOULA SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Pampols Pascual Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39033 , F 144, S 8, H B 335743, I/A 7 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-08
Información de PAMPOLS PASCUAL ELOY
Mostramos los datos de PAMPOLS PASCUAL ELOY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAMPOLS PASCUAL ELOY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos