PES ARISSO MARTA
Informe ejecutivo de PES ARISSO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE PES ARISSO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINE AND WHISKY ICONS SL | Apoderado Solidario | 04/02/2024 | |
KAIRAT COMMERCE SL | Apoderado Solidario | 01/02/2024 | |
A2 GLOBAL SOLUTIONS XXI SL | REPR.143 RRM | 22/12/2023 | |
SAFILUX SL | Administrador Unico | 30/07/2020 | |
SPRIT HISPANIA SL | Administrador Unico | 27/02/2020 | |
GENERIC GESTIO SL | Administrador Unico | 22/01/2020 | |
BOLTON SEA SL | Apoderado | 23/09/2019 | |
MUST OF WINES SL | Apoderado Solidario | 19/08/2019 | |
ZAGUER INMOPROM SL | Apoderado Solidario | 26/02/2019 | |
SENSING SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 17/09/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PES ARISSO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PES ARISSO MARTA
Empresa: WINE AND WHISKY ICONS SL
Apoderado Solidario
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47348 , F 72, S 8, H B 549250, I/A 7 (04/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: KAIRAT COMMERCE SL
Apoderado Solidario
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47465 , F 93, S 8, H B 552630, I/A 6 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-08
Empresa: A2 GLOBAL SOLUTIONS XXI SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49065 , F 8, S 8, H B 606320, I/A 1 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-08
Empresa: ZAGRENT SL
Administrador Unico
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 79, S 8, H B 424793, I/A 2 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-08
Empresa: CHEAP CUT SPAIN SL
Administrador Unico
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47319 , F 166, S 8, H B 548403, I/A 2 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-08
Empresa: IRMILETO SL
Liquidador
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39033 , F 151, S 8, H B 335745, I/A 7 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: IRMILETO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39033 , F 151, S 8, H B 335745, I/A 7 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: SAFILUX SL
Administrador Unico
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41012 , F 218, S 8, H B 378123, I/A 6 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
Empresa: CHEAP CUT SPAIN SL
Administrador Unico
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47319 , F 165, S 8, H B 548403, I/A 1 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-08
Empresa: SPRIT HISPANIA SL
Administrador Unico
- Pes Arisso Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1171 , F 25, S 8, H NA 23424, I/A 6 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-31
VER MAS ACTOS
Información de PES ARISSO MARTA
Mostramos los datos de PES ARISSO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PES ARISSO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos