FARRE RODRIGUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de FARRE RODRIGUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FARRE RODRIGUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOSEUDE TRES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/06/2010 | |
INMOSEUDE TRES SL | Consejero Delegado | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE FARRE RODRIGUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FARRE RODRIGUEZ ANTONIO
Empresa: UNION DE VALLES ANDORRA-PALMA SL
Liquidador
- Farre Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 215, S 8, H PM 69209, I/A 4 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-07
Empresa: UNION DE VALLES ANDORRA-PALMA SL
Apoderado
- Barcelo Ayles Marcos
- Farre Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 215, S 8, H PM 69209, I/A 4 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-07
Empresa: UNION DE VALLES ANDORRA-PALMA SL
Administrador Unico
- Farre Rodriguez Antonio
Liquidador
- Farre Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 215, S 8, H PM 69209, I/A 4 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-07
Empresa: INMOSEUDE TRES SL
Apoderado
- Farre Rodriguez Antonio
- GRUP INVERSOR TERRAFERMA SL
- VEREINIGUNG SL
Consejero
- Farre Rodriguez Antonio
- GRUP INVERSOR TERRAFERMA SL
- VEREINIGUNG SL
Presidente
- Farre Rodriguez Antonio
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42562 , F 192, S 8, H B 311521, I/A 13 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-08
Empresa: INMOBILIARIA ALANDROAL SL
Liquidador
- Farre Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 80, S 8, H PM 30007, I/A 8 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-07
Empresa: INMOBILIARIA ALANDROAL SL
Administrador Unico
- Farre Rodriguez Antonio
Liquidador
- Farre Rodriguez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 80, S 8, H PM 30007, I/A 8 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-07
Empresa: INMOSEUDE TRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 128, S 8, H B 311521, I/A 11 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: INMOSEUDE TRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 128, S 8, H B 311521, I/A 11 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-90-08
Empresa: INMOSEUDE TRES SL
Consejero Delegado
- Cervera Gracia Antonio
- Farre Rodriguez Antonio
- VEREINIGUNG SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cervera Gracia Antonio
- Farre Rodriguez Antonio
- VEREINIGUNG SL
Consejero
- Cervera Gracia Antonio
- Farre Rodriguez Antonio
- VEREINIGUNG SL
Presidente
- Farre Rodriguez Antonio
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37763 , F 126, S 8, H B 311521, I/A 9 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-08
Información de FARRE RODRIGUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de FARRE RODRIGUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FARRE RODRIGUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos