PALOMO BARONET MARIA TERESA
Informe ejecutivo de PALOMO BARONET MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALOMO BARONET MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIN ELITER CORP SL | Apoderado Solidario | 22/08/2017 | |
DALIX CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 10/08/2017 |
VINCULACIONES DE PALOMO BARONET MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALOMO BARONET MARIA TERESA
Empresa: AMIFARMA SL
Apoderado
- Jimenez Alegri Maria Teresa
- Palomo Baronet Maria Teresa
- Peñarrubia Galvez Felix
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40211 , F 191, S 8, H B 210322, I/A 15 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-08
Empresa: SNOW LAKE SL
Apoderado Solidario
- Palomo Baronet Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 128, S 8, H B 86593, I/A 14 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
Empresa: TIN ELITER CORP SL
Apoderado Solidario
- Palomo Baronet Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39185 , F 175, S 8, H B 331519, I/A 9 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-08
Empresa: DALIX CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Palomo Baronet Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36440 , F 10, S 8, H B 289309, I/A 6 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Empresa: DALIX CONSULTING SL
Administrador Unico
- Palomo Baronet Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36440 , F 10, S 8, H B 289309, I/A 4 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-08
Empresa: DALIX CONSULTING SL
Administrador Unico
- Palomo Baronet Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36440 , F 10, S 8, H B 289309, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-08
Información de PALOMO BARONET MARIA TERESA
Mostramos los datos de PALOMO BARONET MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALOMO BARONET MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos