SNOW LAKE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pedro I Pons, 5
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SNOW LAKE SL
CIF B60245917
Capital Social 2002910.63 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Santamaria Jorda Elias
VINCULACIONES DE SNOW LAKE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SNOW LAKE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palomo Baronet Maria Teresa | Apoderado Solidario | 24/08/2017 | 30/03/2021 |
Santamaria Jorda Elias | Administrador Unico | 18/01/2013 | 30/03/2021 |
Lorente Martiañez Luis Ignacio | Administrador | 18/01/2013 |
ACTOS BORME DE SNOW LAKE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46067 , F 152, S 8, H B 86593, I/A 16 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Capital Anterior: | 302.916,02 | Euros |
Aumento de capital: | 1.699.994,61 | Euros |
Capital Actual: | 2.002.910,63 | Euros |
Porcentaje: | 561,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46067 , F 152, S 8, H B 86593, I/A 15 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 128, S 8, H B 86593, I/A 14 (24/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 128, S 8, H B 86593, I/A 13 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: TIN ELITER CORP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 128, S 8, H B 86593, I/A 12 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
- CL PEDRO I PONS Num.5 P.14 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 127, S 8, H B 86593, I/A 11 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.25:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 127, S 8, H B 86593, I/A 10 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 127, S 8, H B 86593, I/A 10 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25270 , F 127, S 8, H B 86593, I/A 10 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08