RUZAFA MARTINEZ PEDRO
Informe ejecutivo de RUZAFA MARTINEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RUZAFA MARTINEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEMAR 2004 SL | Presidente | 28/11/2023 | |
PEMAR 2004 SL | Consejero | 28/11/2023 |
VINCULACIONES DE RUZAFA MARTINEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUZAFA MARTINEZ PEDRO
Empresa: PEMAR 2004 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jul Vernet Marta
- Ruzafa Jul Albert
- Ruzafa Jul Marta
- Ruzafa Jul Oscar
- Ruzafa Martinez Pedro
Presidente
- Ruzafa Martinez Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36841 , F 201, S 8, H B 288470, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: PEMAR 2004 SL
Administrador Solidario
- Jul Vernet Marta
- Ruzafa Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36841 , F 201, S 8, H B 288470, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: SELECT BOTANICAL SL
Consejero
- Rubiralta Casanovas Rosa Maria
- Ruzafa Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34644 , F 173, S 8, H B 253670, I/A 13 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-08
Empresa: FLAKE INVERSIONES SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Ruzafa Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: FLAKE INVERSIONES SICAV
Apoderado
- Fernandez Miranda Vidal Alfonso
- Rodriguez Arranz Susana
- Ruzafa Martinez Pedro
- SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: FLAKE INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Jul Vernet Marta
- Palomo Baronet Teresa
- Ruzafa Martinez Pedro
- Santamaria Jorda Elias
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Ruzafa Martinez Pedro
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Empresa: FLAKE INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Ruzafa Martinez Pedro
- Santamaria Jorda Elias
Presidente
- Ruzafa Martinez Pedro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 168, S 8, H M 287265, I/A 28 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Empresa: PEMAR 2004 SL
Administrador Solidario
- Jul Vernet Marta
- Ruzafa Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36841 , F 200, S 8, H B 288470, I/A 6 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-08
Empresa: PEMAR 2004 SL
Administrador Unico
- Ruzafa Martinez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36841 , F 200, S 8, H B 288470, I/A 6 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-08
Empresa: AMIFARMA SL
Liquidador
- Peñarrubia Galvez Felix
- Rubiralta Casanovas Antonio
- Ruzafa Martinez Pedro
- Santamaria Jorda Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40211 , F 191, S 8, H B 210322, I/A 15 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-08
VER MAS ACTOS
Información de RUZAFA MARTINEZ PEDRO
Mostramos los datos de RUZAFA MARTINEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUZAFA MARTINEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos